Vorsitzende/r |
Kuratorium Apen Touristik | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | 31.10.2021 | von 28.11.2014 bis 31.10.2021 |
Mitglieder |
Verwaltungsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | | von 28.11.2014 |
Beirat Gemeindl. Friedhof Augustfehn II | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 30.01.2017 | 01.11.2021 | von 30.01.2017 bis 01.11.2021 |
Bürgermeister |
Arbeitskreis Aper Markt | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | | von 28.11.2014 |
Arbeitskreis Demographische Entwickung und Förderprojekte | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | | von 28.11.2014 |
Arbeitskreis Dorferneuerung Augustfehn - Hengstforde tlw. | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | 30.10.2021 | von 28.11.2014 bis 30.10.2021 |
Arbeitskreis Kulturkommission | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitz | Vorsitz | 28.11.2014 | 01.11.2021 | von 28.11.2014 bis 01.11.2021 |
Gemeinderat der Gemeinde Apen | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 28.11.2014 | | von 28.11.2014 |
Wirtschaftsausschuss | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 30.10.2021 | von 01.11.2016 bis 30.10.2021 |